LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS EMPRESAS METALURGICAS SA | Vicepresidente | 27/09/2010 | |
SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS EMPRESAS METALURGICAS SA | Consejero | 27/09/2010 | |
ARCELORMITTAL SSC ESPAÑA SALVATIERRA SL | Vicepresidente | 14/12/2009 | |
ARCELORMITTAL SSC ESPAÑA SALVATIERRA SL | Consejero | 14/12/2009 | |
ARCELORMITTAL SSC ESPAÑA SALVATIERRA SL | Apoderado | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
Empresa: ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcelay Inza Ignacio
- Gonzalez Villambrosa Jesus Maria
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
- Perez Blanco Maria Del Carmen
- Sanchez Ezcaray Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 18, S 8, H BI 19403, I/A 70 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-48
Empresa: LAMINADOS SIDERURGICOS DEL DUERO SA
Consejero
- ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE SL
- Izcue Irigoyen Jesus Javier
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 87, S 8, H BI 44270, I/A 14 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-48
Consejero
- ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE SL
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Presidente
Vicepresidente
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 68, S 8, H VI 1484, I/A 81 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-01
Consejero
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Vicepresidente
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 68, S 8, H VI 1484, I/A 81 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-01
Empresa: ARCELORMITTAL DESARROLLO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Villambrosa Jesus Maria
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 186, S 8, H BI 32560, I/A 11 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-48
Apoderado
- Aldamiz-echevarria Arechaederra Pedro
- De Las Heras Martinez Juan Francisco Julian
- Delgado Pueyo Gonzalo
- Garcia Martin Gonzalo
- Gonzalez Villambrosa Jesus Maria
- Izcue Irigoyen Jesus Javier
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
- Martinez De La Hera Laura
- Ruiz Rueda Susana
- Sanchez Ezcaray Javier
- Sanchez Perez Javier
- Serra Callejo Javier
- Soleto Ordax Carlos
- Ucar Gomez Javier
Consejero
- ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE SL
- Izcue Irigoyen Jesus Javier
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Loizaga Del Horno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 6, S 8, H VI 11239, I/A 18 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-01
Información de LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA
Mostramos los datos de LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIZAGA DEL HORNO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos