ARCADIS ARCO ATLANTICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concejal Francisco Jose Jimenez Martin, 150
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
CIF B85941490
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 20/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
VINCULACIONES DE ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCADIS ARCO ATLANTICO SL | Socio Unico | 13/09/2011 | 19/12/2011 |
Diaz Fernandez Jose Carlos | Apoderado | 14/06/2010 | 19/12/2011 |
Rodriguez Santos Francisco | Liquidador | 19/12/2011 | 19/12/2011 |
Rodriguez Santos Francisco | Administrador Unico | 14/06/2010 | 19/12/2011 |
ACTOS BORME DE ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 66, S 8, H M 501743, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 66, S 8, H M 501743, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 66, S 8, H M 501743, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 66, S 8, H M 501743, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Socio Único
- ARCADIS ARCO ATLANTICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 66, S 8, H M 501743, I/A 3 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 65, S 8, H M 501743, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 61, S 8, H M 501743, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Dirección:C/ CONCEJAL FRANCISCO JOSE JIMENEZ MARTIN, 150 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/05/10
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:COMCERCIALIZACION, DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE TARJETAS TELEFONICAS Y MEDIOS DE PAGO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 61, S 8, H M 501743, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28