ARC LEO FACTORY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 21
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARC LEO FACTORY SL
CIF B82097254
Actividad Agencias de publicidad
Nombres Anteriores
- ARC LEO FACTORY SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARC LEO FACTORY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARC LEO FACTORY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brenna Giorgio | Presidente | 09/12/2009 | 15/01/2013 |
Brenna Giorgio | Consejero | 09/12/2009 | 15/01/2013 |
Brenna Giorgio | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
Caserta Marco | Consejero | 17/12/2009 | 15/01/2013 |
Caserta Marco | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
Cerrillo Arias Patricia | Secretario No Consejero | 09/12/2009 | 15/01/2013 |
Cerrillo Arias Patricia | Secretario | 15/01/2013 | |
Duarte Ferreira Simoes Ana Lucia | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
LION RESOURCES IBERIA SL | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
Marchan Sanz Clara | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARC LEO FACTORY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 32 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
- SE INCLUYE UNA NUEVA FACULTAD EN EL ACUERDO QUINTO-OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIFICOS, DE LOS PODERS OTORGADOS A LA SOCIEDAD LION RESOURCES IBERIA SL, EN LA INSCRIPCION 27.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 214, S 8, H M 217426, I/A 31 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 214, S 8, H M 217426, I/A 31 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
- C/ RAMIREZ DE ARELLANO 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 214, S 8, H M 217426, I/A 30 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 214, S 8, H M 217426, I/A 30 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
- ACLARACION Y MODIFICACION DE LOS PODERES QUE CONSTAN EN LA INSCRIPCION 27&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 214, S 8, H M 217426, I/A 29 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-137-28