CASERTA MARCO
Informe ejecutivo de CASERTA MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASERTA MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEO BURNETT IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2010 | 05/09/2013 |
LEO BURNETT IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 15/03/2010 | 05/09/2013 |
LEO BURNETT IBERIA SL | Consejero | 15/03/2010 | 26/07/2013 |
ARC LEO FACTORY SL | Consejero | 17/12/2009 | 15/01/2013 |
ARC LEO FACTORY SL | Apoderado | 18/05/2010 | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE CASERTA MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERTA MARCO
Empresa: LEO BURNETT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brenna Giorgio
- Caserta Marco
Apoderado Mancomunado
- Brenna Giorgio
- Caserta Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16528 , F 219, S 8, H M 79655, I/A 70 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Empresa: LEO BURNETT IBERIA SL
Consejero
- Caserta Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16528 , F 219, S 8, H M 79655, I/A 68 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: ARC LEO FACTORY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: ARC LEO FACTORY SL
Consejero
- Brenna Giorgio
- Caserta Marco
- Ontoso Dolera Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 215, S 8, H M 217426, I/A 32 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Empresa: LEO BURNETT IBERIA SL
Consejero
- Brenna Giorgio
- Caserta Marco
- Ontoso Dolera Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16528 , F 215, S 8, H M 79655, I/A 64 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: ARC LEO FACTORY SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 201, S 8, H M 217426, I/A 27 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: VITRUVIO LEO BURNETT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
- Brenna Giorgio
- Caserta Marco
- Ontoso Dolera Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16528 , F 209, S 8, H M 79655, I/A 57 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Empresa: ARC LEO FACTORY SA
Consejero
- Caserta Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13406 , F 200, S 8, H M 217426, I/A 25 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-28
Información de CASERTA MARCO
Mostramos los datos de CASERTA MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERTA MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos