ARANIBAR ASESORES SL
Dirección social Calle Lekaenea, 20
Código Postal 20301
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ARANIBAR ASESORES SL
CIF B75084657
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 04/03/2013
Teléfono 94 361 69 98
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE ARANIBAR ASESORES SL
VINCULACIONES DE ARANIBAR ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARANIBAR ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Torres Edurne | Administrador Solidario | 02/10/2019 | |
Jauregui Cortes Iratxe | Administrador Solidario | 02/10/2019 |
ACTOS BORME DE ARANIBAR ASESORES SL
- RECTIFICADO EL NUMERO DE INSCRIPCION CORRESPONDIENTE A LA ENTRADA 8244/2021, SIENDO LA CORRECTA LA INSCRIPCION 6ª.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 178, S 8, H SS 35221, I/A 6 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
- LA FECHA CORRECTA DE LA DIMISION DE LA ADMINISTRADORA SOLIDARIA, DOÑA Mª DOLORES BENITEZ TRIVIÑO, ES 23 DE OCTUBRE DE 2021.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 178, S 8, H SS 35221, I/A 5 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 178, S 8, H SS 35221, I/A 5 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 178, S 8, H SS 35221, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 178, S 8, H SS 35221, I/A 4 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20