GARCIA MARTIARENA GABRIEL
Informe ejecutivo de GARCIA MARTIARENA GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA MARTIARENA GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZA-ELIZALDE SL | Apoderado | 23/12/2021 | |
ARANIBAR ASESORES SL | Administrador Unico | 11/03/2013 | 02/10/2019 |
MADEKOR JOKIN SL | Administrador Unico | 14/07/2011 | |
INVERSIONES LANDETXE SL | Liquidador | 31/05/2011 | 31/05/2011 |
INVERSIONES LANDETXE SL | Administrador Unico | 31/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MARTIARENA GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MARTIARENA GABRIEL
Empresa: IZA-ELIZALDE SL
Apoderado
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964 , F 119, S 8, H SS 20838, I/A 4 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Empresa: ARANIBAR ASESORES SL
Administrador Unico
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 177, S 8, H SS 35221, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: ARANIBAR ASESORES SL
Administrador Unico
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2593 , F 175, S 8, H SS 35221, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-20
Empresa: MADEKOR JOKIN SL
Administrador Unico
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 157, S 8, H SS 30478, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-20
Empresa: INVERSIONES LANDETXE SL
Liquidador
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 18, S 8, H SS 13428, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-20
Empresa: INVERSIONES LANDETXE SL
Administrador Unico
- Garcia Martiarena Gabriel
Liquidador
- Garcia Martiarena Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 18, S 8, H SS 13428, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-20
Información de GARCIA MARTIARENA GABRIEL
Mostramos los datos de GARCIA MARTIARENA GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MARTIARENA GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos