TUBERIDER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DOCTOR PEDRO VELEZ - URBANIZACION LAS FRESAS,
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social TUBERIDER SL
CIF B72237720
Capital Social 125250.0 Euros
Fecha de Constitución 23/05/2013
Nombres Anteriores
- ARAGON MARTIN ANTONIO JUAN 006329046V SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TUBERIDER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUBERIDER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragon Martin Olivia | Administrador Unico | 25/09/2017 | 09/11/2017 |
Aragon Martin Olivia | Liquidador | 09/11/2017 | 09/11/2017 |
Aragon Moreno Antonio Diego | Apoderado | 15/02/2016 | 09/11/2017 |
Aragon Martin Antonio Juan | Administrador Unico | 16/07/2013 | 25/09/2017 |
Aragon Martin Antonio Juan | Socio Unico | 16/07/2013 | 29/01/2014 |
ACTOS BORME DE TUBERIDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 7 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 7 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 7 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 7 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 6 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 68, S 8, H CA 45164, I/A 6 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 66, S 8, H CA 45164, I/A 5 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 66, S 8, H CA 45164, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-11
Capital Anterior: | 63.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 62.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 125.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 66, S 8, H CA 45164, I/A 3 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-11
- TUBERIDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 65, S 8, H CA 45164, I/A 2 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-11