AQUASAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tirso de Molina, 4
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social AQUASAN SA
CIF A46578720
Órgano Administración Administrador único
Propietario Osuna Jimenez Castellanos Antonio
VINCULACIONES DE AQUASAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUASAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Osuna Jimenez Castellanos Antonio | Liquidador Unico | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Osuna Jimenez Castellanos Antonio | Socio Unico | 05/05/2010 | 01/12/2017 |
Osuna Jimenez Castellanos Antonio | Administrador Unico | 31/05/2010 | 01/12/2017 |
Osuna Gimenez Castellanos Antonio | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 31/05/2010 |
Perez Ayala Juan | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 31/05/2010 |
ACTOS BORME DE AQUASAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 11 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 15º.- DETEMINACION DE SU ESTRUCTURA.- La administración y representación de la sociedad estará a cargo de unadministrador unico.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 10 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 10 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46