OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
Informe ejecutivo de OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUASAN SA | Liquidador Unico | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
AQUASAN SA | Socio Unico | 05/05/2010 | 01/12/2017 |
AQUASAN SA | Administrador Unico | 31/05/2010 | 01/12/2017 |
VINCULACIONES DE OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
Empresa: AQUASAN SA
Liquidador Unico
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Empresa: AQUASAN SA
Administrador Unico
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Liquidador Unico
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 123, S 8, H V 26847, I/A 12 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-46
Empresa: AQUASAN SA
Administrador Unico
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 11 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: AQUASAN SA
Administrador Unico
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 10 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46
Empresa: AQUASAN SA
Socio Único
- Osuna Jimenez Castellanos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4536, L 1847, F 122, S 8, H V 26847, I/A 9 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-46
Información de OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO
Mostramos los datos de OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSUNA JIMENEZ CASTELLANOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos