APRE ACADEMIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colomer, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social APRE ACADEMIAS SL
CIF B87033361
Capital Social 16000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/08/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APRE ACADEMIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APRE ACADEMIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Torralbo Jorge | Administrador Unico | 11/05/2017 | 09/08/2019 |
Portilla Bullido Alberto | Liquidador | 09/08/2019 | 09/08/2019 |
Armendariz Rodriguez Pedro Jose | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 16/01/2017 |
Pastor Sanchez Emilio | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 16/01/2017 |
Portilla Bullido Alberto | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 16/01/2017 |
Sanchez Alvarez Rafael | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 16/01/2017 |
ACTOS BORME DE APRE ACADEMIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
- C/ COLOMER 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 3 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 191, S 8, H M 581732, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Dirección:C/ CASTELAR 19 - 1º-A (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/08/14
Capital:16.000,00 Euros
Objeto social:Academia de formación y refuerzo de la enseñanza para alumnos de primaria, ESO y bachillerato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 191, S 8, H M 581732, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28