PORTILLA BULLIDO ALBERTO
Informe ejecutivo de PORTILLA BULLIDO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PORTILLA BULLIDO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APRE ACADEMIAS SL | Liquidador | 09/08/2019 | 09/08/2019 |
APRE ACADEMIAS SL | Administrador Solidario | 12/06/2014 | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE PORTILLA BULLIDO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PORTILLA BULLIDO ALBERTO
Empresa: APRE ACADEMIAS SL
Liquidador
- Portilla Bullido Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 4 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: APRE ACADEMIAS SL
Administrador Solidario
- Armendariz Rodriguez Pedro Jose
- Pastor Sanchez Emilio
- Portilla Bullido Alberto
- Sanchez Alvarez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 192, S 8, H M 581732, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: APRE ACADEMIAS SL
Administrador Solidario
- Armendariz Rodriguez Pedro Jose
- Pastor Sanchez Emilio
- Portilla Bullido Alberto
- Sanchez Alvarez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32316 , F 191, S 8, H M 581732, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Información de PORTILLA BULLIDO ALBERTO
Mostramos los datos de PORTILLA BULLIDO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PORTILLA BULLIDO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos