APEIDEAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andalucia, 47
Código Postal 13004
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social APEIDEAS SL
CIF B13568829
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE APEIDEAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APEIDEAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Nuñez Ana Isabel | Liquidador Unico | 12/11/2018 | 12/11/2018 |
Franco Nuñez Ana Isabel | Administrador Unico | 09/08/2018 | 12/11/2018 |
Franco Nuñez Ana Isabel | Administrador Solidario | 27/06/2014 | 09/08/2018 |
Madrid Lozano Blanca | Administrador Solidario | 27/06/2014 | 09/08/2018 |
ACTOS BORME DE APEIDEAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Dirección:C/ ANDALUCIA, 47 (CIUDAD REAL)
Comienzo de operaciones:26/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Informática, telecomunicaciones y ofimática. En concreto: Servicios informáticos, comercio electrónico, gestión publicitaria online y gestión de recursos humanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13