FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
Informe ejecutivo de FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA VOZ MEDIOS DIGITALES SL | Administrador Unico | 02/04/2018 | |
LAVOZDELMURO SL | Administrador Unico | 26/08/2014 |
VINCULACIONES DE FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
Empresa: APEIDEAS SL
Liquidador Unico
- Franco Nuñez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
Empresa: APEIDEAS SL
Administrador Unico
- Franco Nuñez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 17, S 8, H CR 23769, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-13
Empresa: APEIDEAS SL
Administrador Unico
- Franco Nuñez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-13
Empresa: APEIDEAS SL
Administrador Solidario
- Franco Nuñez Ana Isabel
- Madrid Lozano Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 2 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-13
Empresa: LA VOZ MEDIOS DIGITALES SL
Administrador Unico
- Franco Nuñez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 175, S 8, H CR 28649, I/A 2 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-13
Empresa: LA VOZ MEDIOS DIGITALES SL
Administrador Solidario
- Franco Nuñez Ana Isabel
- Hervas Ortega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 175, S 8, H CR 28649, I/A 2 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-13
Empresa: LA VOZ MEDIOS DIGITALES SL
Administrador Solidario
- Franco Nuñez Ana Isabel
- Hervas Ortega Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 175, S 8, H CR 28649, I/A 1 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-13
Empresa: LAVOZDELMURO SL
Administrador Unico
- Franco Nuñez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 37, S 8, H CR 23874, I/A 1 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-13
Empresa: APEIDEAS SL
Administrador Solidario
- Franco Nuñez Ana Isabel
- Madrid Lozano Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 16, S 8, H CR 23769, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Información de FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL
Mostramos los datos de FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCO NUÑEZ ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos