APARTAHOTEL CLUB DE MAR NOVO SANCTI PETRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Institucion Libre de Enseñanza, 41
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social APARTAHOTEL CLUB DE MAR NOVO SANCTI PETRI SL
CIF B85070340
Capital Social 1.256475E7 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 18/04/2007
Página Web www.areadegobierno.es/b85070340
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CARPE AUDITORA SLP
VINCULACIONES DE APARTAHOTEL CLUB DE MAR NOVO SANCTI PETRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APARTAHOTEL CLUB DE MAR NOVO SANCTI PETRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrios Martos Maria Teresa | Secretario No Consejero | 02/11/2015 | 20/12/2023 |
Biel Castan Alfredo | Liquidador Mancomunado | 16/10/2023 | 20/12/2023 |
CARPE AUDITORA SLP | Auditor | 30/04/2020 | 20/12/2023 |
Diez-hochleitner Rodriguez Javier | Liquidador Mancomunado | 16/10/2023 | 20/12/2023 |
Guzman Acha Javier | Liquidador Mancomunado | 16/10/2023 | 20/12/2023 |
Biel Castan Alfredo | Consejero Delegado | 23/10/2017 | 16/10/2023 |
Biel Castan Alfredo | Presidente | 23/10/2017 | 16/10/2023 |
Biel Castan Alfredo | Consejero | 23/10/2017 | 16/10/2023 |
Diez-hochleitner Rodriguez Javier | Consejero | 23/10/2017 | 16/10/2023 |
Guzman Acha Javier | Consejero | 23/10/2017 | 16/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APARTAHOTEL CLUB DE MAR NOVO SANCTI PETRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 5, S 8, H M 434501, I/A 34 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 4, S 8, H M 434501, I/A 33 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 4, S 8, H M 434501, I/A 33 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 4, S 8, H M 434501, I/A 33 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 2, S 8, H M 434501, I/A 32 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
Capital Anterior: | 12.414.750,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.564.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 2, S 8, H M 434501, I/A 32 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-28
- Otras modificaciones estatutarias: INCLUSION DE UN NUEVO ARTICULO 12 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 1, S 8, H M 434501, I/A 31 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29498 , F 225, S 8, H M 434501, I/A 30 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Capital Anterior: | 11.514.750,00 | Euros |
Aumento de capital: | 900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.414.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29498 , F 225, S 8, H M 434501, I/A 29 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Capital Anterior: | 10.991.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 523.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.514.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29498 , F 223, S 8, H M 434501, I/A 28 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28