MARIN ALMODOVAR ANTONIO
Informe ejecutivo de MARIN ALMODOVAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 228
Empresas inactivas: 107
CARGOS DE MARIN ALMODOVAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENDERENS SL | Consejero | 29/04/2024 | |
SENDERENS SL | Presidente | 29/04/2024 | |
AGROPECUARIA LA HAZA LARGA SL | Apoderado Solidario | 20/10/2023 | |
MAJACEITE SL | Administrador Solidario | 28/09/2023 | |
A MARIN SL | Administrador Unico | 03/08/2023 | |
VALLE DEL GUADIANA SL | Presidente | 17/07/2023 | |
VALLE DEL GUADIANA SL | Consejero Delegado | 17/07/2023 | |
VALLE DEL GUADIANA SL | Consejero | 17/07/2023 | |
AGROPECUARIA LA CARLANCA SL | Apoderado | 01/02/2023 | |
LOGIC PREMIUM SL | Administrador Unico | 18/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIN ALMODOVAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ALMODOVAR ANTONIO
Empresa: SENDERENS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barallat Lopez Joaquin
- Horche Trueba Jose Ignacio
- Marin Almodovar Antonio
- Vara Izquierdo Jose Maria
Presidente
- Marin Almodovar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45314 , F 117, S 8, H M 797176, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: SENDERENS SL
Administrador Solidario
- Barallat Lopez Joaquin
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45314 , F 117, S 8, H M 797176, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: AGROPECUARIA LA HAZA LARGA SL
Apoderado Solidario
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26887 , F 20, S 8, H M 484552, I/A 4 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 4, S 8, H M 434501, I/A 33 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Empresa: MAJACEITE SL
Administrador Solidario
- INVERSIONES Y PROYECTOS BELARCAZAR SL
- Marin Almodovar Antonio
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45105 , F 12, S 8, H M 793757, I/A 3 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: MAJACEITE SL
Administrador Unico
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45105 , F 12, S 8, H M 793757, I/A 3 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: A MARIN SA
Administrador Unico
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 37, S 8, H M 67701, I/A 16 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: A MARIN SA
Administrador Unico
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 37, S 8, H M 67701, I/A 16 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: VALLE DEL GUADIANA SL
Consejero Delegado
- Marin Almodovar Antonio
Consejero
- Fernandez Vidal Jorge
- Horche Trueba Jose Ignacio
- Marin Almodovar Antonio
Presidente
- Marin Almodovar Antonio
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 158, S 8, H M 665098, I/A 8 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: VALLE DEL GUADIANA SL
Administrador Solidario
- Horche Trueba Jose Ignacio
- Marin Almodovar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 158, S 8, H M 665098, I/A 8 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
VER MAS ACTOS
Información de MARIN ALMODOVAR ANTONIO
Mostramos los datos de MARIN ALMODOVAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ALMODOVAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos