APARCAMIENTO LAS MEANAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fray Ceferino, 25
Código Postal 33001
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
CIF A74131541
Capital Social 3384000.0 Euros
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 07/03/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SLP | Auditor Suplente | 14/09/2012 | 17/12/2018 |
Diaz Zavala David | Presidente | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Diaz Zavala David | Consejero | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Diaz Zorrilla Monica | Consejero | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Mediavilla Bueno Tomas | Liquidador | 17/12/2018 | 17/12/2018 |
Mediavilla Bueno Tomas | Secretario | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Mediavilla Bueno Tomas | Consejero | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Rendueles Gonzalez Francisco Javier | Auditor | 14/09/2012 | 17/12/2018 |
Rodriguez Perez Eduardo | Consejero | 15/04/2015 | 17/12/2018 |
Alonso Cobo Jose Luis | Consejero | 03/08/2010 | 15/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 13 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 13 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 13 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 13 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
- C/ FRAY CEFERINO 25 1º (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 11 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 23, S 8, H AS 32029, I/A 10 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-33