DIAZ ZORRILLA MONICA
Informe ejecutivo de DIAZ ZORRILLA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ ZORRILLA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TELEVISIVOS CANTABROS DE INFORMACION SA | Secretario | 24/03/2021 | |
SERVICIOS TELEVISIVOS CANTABROS DE INFORMACION SA | Consejero | 24/03/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ ZORRILLA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ZORRILLA MONICA
Consejero
- Diaz Zavala Santiago
- Diaz Zorrilla Monica
- Peña Zavala Juan Antonio
Presidente
Secretario
- Diaz Zorrilla Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 98, S 8, H S 7085, I/A 18 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Consejero
- Diaz Zavala Santiago
- Diaz Zorrilla Monica
- Peña Zavala Juan Antonio
- Sedano Merino Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 98, S 8, H S 7085, I/A 18 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Empresa: INMUEBLES HORMIVEGA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 116, S 8, H S 7778, I/A 6 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Empresa: APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
Consejero
- Diaz Zavala David
- Diaz Zorrilla Monica
- Mediavilla Bueno Tomas
- Rodriguez Perez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 13 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-33
Empresa: APARCAMIENTO LAS MEANAS SA
Consejero
- Diaz Zavala David
- Diaz Zorrilla Monica
- Mediavilla Bueno Tomas
- Rodriguez Perez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 24, S 8, H AS 32029, I/A 12 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 59, S 8, H S 2435, I/A 61 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-39
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL SADISA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 56, S 8, H S 7779, I/A 41 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 57, S 8, H S 2435, I/A 55 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 57, S 8, H S 2435, I/A 55 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-39
Consejero
- Diaz Zavala Santiago
- Diaz Zorrilla Monica
- Peña Zavala Juan Antonio
- Sedano Merino Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 875 , F 97, S 8, H S 7085, I/A 16 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-39
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ ZORRILLA MONICA
Mostramos los datos de DIAZ ZORRILLA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ZORRILLA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos