ANTOXANA ASTURIANA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social ANTOXANA ASTURIANA SA
CIF A33324773
Capital Social 860932.5 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANTOXANA ASTURIANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANTOXANA ASTURIANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Pablo | Apoderado Solidario | 14/01/2009 | 22/12/2017 |
Alvarez Alvarez Pablo | Vicesecret. | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
Alvarez Alvarez Pablo | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
Alvarez Alvarez Pablo | Consejero | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
Cocho Gonzalez Luis Jesus | Consejero | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
Fernandez Alcalde Carmelo | Apoderado Solidario | 14/01/2009 | 22/12/2017 |
Fernandez Alonso Jose Ramon | Apoderado Solidario | 14/01/2009 | 22/12/2017 |
Fernandez Alonso Jose Ramon | Liquidador | 22/12/2017 | 22/12/2017 |
Fernandez Alonso Jose Ramon | Secretario | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
Fernandez Alonso Jose Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2017 | 22/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANTOXANA ASTURIANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-33
- Otras modificaciones estatutarias: 42. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-33
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 15 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 15 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 14 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
- Desembolsado: 45.074,98 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 14 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 14 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33