FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTOXANA ASTURIANA SA | Apoderado Solidario | 14/01/2009 | 22/12/2017 |
ANTOXANA ASTURIANA SA | Consejero | 22/05/2014 | 09/10/2017 |
ANTOXANA ASTURIANA SA | Vicepresidente | 01/12/2009 | 22/05/2014 |
ANTOXANA ASTURIANA SA | Consejero | 01/12/2009 | 22/05/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
Empresa: ANTOXANA ASTURIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 43, S 8, H AS 1698, I/A 15 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-33
Empresa: ANTOXANA ASTURIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 14 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
Empresa: ANTOXANA ASTURIANA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Alcalde Carmelo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 14 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-33
Empresa: ANTOXANA ASTURIANA SA
Consejero
- Alvarez Alvarez Pablo
- Fernandez Alcalde Carmelo
Vicepresidente
- Fernandez Alcalde Carmelo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 42, S 8, H AS 1698, I/A 12 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-33
Empresa: ANTOXANA ASTURIANA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Alvarez Pablo
- Fernandez Alcalde Carmelo
- Fernandez Alonso Jose Ramon
- Garriga Coma Jesus
- Secades Montoto Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 41, S 8, H AS 1698, I/A 10 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-33
Información de FERNANDEZ ALCALDE CARMELO
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALCALDE CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALCALDE CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos