MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urnieta, 19
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL
CIF B75203125
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 13/07/2018
Nombres Anteriores
- ANTHOPHILA ASISTENCIA DE GESTION TRIBUTARIA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario MURIAS ASSETS HOLDING 2 SAL
VINCULACIONES DE MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURIAS ASSETS HOLDING 2 SAL | Socio Unico | 27/03/2019 | 22/07/2020 |
Unanua Ursua Alberto | Liquidador | 22/07/2020 | 22/07/2020 |
Unanua Ursua Alberto | Administrador Unico | 16/07/2018 | 22/07/2020 |
MURIAS ASSETS HOLDING 1 SAL | Socio Unico | 27/03/2019 | 27/03/2019 |
MURIAS GRUPO EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 16/07/2018 | 27/03/2019 |
ACTOS BORME DE MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 5 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 118, S 8, H SS 40697, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-20
- Creación nuevo artículo 5º bis. de los Estatutos Sociales, en cuanto a la prenda de participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 117, S 8, H SS 40697, I/A 3 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
- MURIAS ASSETS MELILLA 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 117, S 8, H SS 40697, I/A 2 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 117, S 8, H SS 40697, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 117, S 8, H SS 40697, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20