ANICURA HOSPITAL VETERINARIO VALENCIA SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANICURA HOSPITAL VETERINARIO VALENCIA SUR SL
CIF B40592339
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 12/06/2019
Nombres Anteriores
- GOLDCUP 6 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ANICURA SPAIN HOLDING SL
VINCULACIONES DE ANICURA HOSPITAL VETERINARIO VALENCIA SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANICURA HOSPITAL VETERINARIO VALENCIA SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andersson Emma Helen | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2019 | 27/10/2023 |
Andersson Emma Helene | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 27/10/2023 |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Administrador Unico | 26/05/2020 | 27/10/2023 |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Socio Unico | 19/06/2019 | 27/10/2023 |
Cervera Castellanos Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 27/10/2023 |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2019 | 27/10/2023 |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 27/10/2023 |
Llinas Ceballos Jorge Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2019 | 27/10/2023 |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANICURA HOSPITAL VETERINARIO VALENCIA SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 186, S 8, H M 796866, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 186, S 8, H M 796866, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 186, S 8, H M 796866, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 186, S 8, H M 796866, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA , 88, PLANTA 1, PUERTA D, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45298 , F 186, S 8, H M 796866, I/A 2 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
- AVDA PICASSENT 28 (SILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10686, L 7967, F 76, S 8, H V 188269, I/A 6 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
- La persona física representante del Administrador único la mercantil "ANICURA SPAIN HOLDING SL" con CIF B88158167 es DON GUILLERMO RUIZ SAN JUAN con DNI/NIF número 05.205.100-Q
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10686, L 7967, F 76, S 8, H V 188269, I/A 5 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10686, L 7967, F 76, S 8, H V 188269, I/A 5 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10686, L 7967, F 76, S 8, H V 188269, I/A 5 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10686, L 7967, F 74, S 8, H V 188269, I/A 4 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-46