ANGELINA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ANGELINA SPAIN SL
CIF B92158831
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Wilson Barnes France Jane
VINCULACIONES DE ANGELINA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANGELINA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Wilson Barnes Brian John Lewis | Administrador Unico | 22/04/2014 | 21/11/2017 |
Wilson Barnes Brian John Lewis | Liquidador | 21/11/2017 | 21/11/2017 |
Wilson Barnes France Jane | Socio Unico | 22/04/2014 | 21/11/2017 |
Cottrell Anthony Francis | Administrador Unico | 24/09/2010 | 22/04/2014 |
Wilson Barnes Brian John Lewis | Administrador Unico | 22/07/2009 | 24/09/2010 |
SERVITAX SL | Administrador Unico | 22/07/2009 |
ACTOS BORME DE ANGELINA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 5 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 5 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-233-29