WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
Informe ejecutivo de WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRESTILLINA SPAIN SL | Administrador Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
Empresa: ANGELINA SPAIN SL
Liquidador
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Empresa: ANGELINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 7 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-29
Empresa: ANGELINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 6 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-29
Empresa: CRESTILLINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611, L 2522, F 24, S 8, H MA 71805, I/A 5 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-29
Empresa: ANGELINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 5 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Empresa: CRESTILLINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611, L 2522, F 23, S 8, H MA 71805, I/A 3 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-29
Empresa: ANGELINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608, L 1521, F 82, S 8, H MA 43899, I/A 4 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-29
Empresa: CRESTILLINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Wilson Barnes Brian John Lewis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611, L 2522, F 23, S 8, H MA 71805, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-29
Información de WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS
Mostramos los datos de WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WILSON BARNES BRIAN JOHN LEWIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos