ANGEL RIPOLL SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social ANGEL RIPOLL SA
CIF A17015710
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Página Web www.angelripoll.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANGEL RIPOLL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANGEL RIPOLL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Ripoll Miret | Secretario | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Miret | Consejero Delegado | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Miret | Consejero | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Ripoll | Liquidador | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Ripoll | Presidente | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Ripoll | Consejero | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Elsa Ripoll Miret | Consejero | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
Angel Ripoll Miret | Secretario | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
Angel Ripoll Miret | Consejero Delegado | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
Angel Ripoll Miret | Consejero | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANGEL RIPOLL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 21 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 20 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 20 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-17