ANGEL RIPOLL MIRET
Informe ejecutivo de ANGEL RIPOLL MIRET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANGEL RIPOLL MIRET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGEL RIPOLL SA | Secretario | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
ANGEL RIPOLL SA | Consejero Delegado | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
ANGEL RIPOLL SA | Consejero | 22/08/2016 | 24/12/2020 |
ANGEL RIPOLL SA | Secretario | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
ANGEL RIPOLL SA | Consejero Delegado | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
ANGEL RIPOLL SA | Consejero | 23/05/2009 | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE ANGEL RIPOLL MIRET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL RIPOLL MIRET
Empresa: ANGEL RIPOLL SA
Consejero Delegado
- Angel Ripoll Miret
Consejero
- Angel Ripoll Miret
- Angel Ripoll Ripoll
- Elsa Ripoll Miret
Presidente
Secretario
- Angel Ripoll Miret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 22 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-17
Empresa: ANGEL RIPOLL SA
Consejero Delegado
- Angel Ripoll Miret
Consejero
- Angel Ripoll Miret
- Angel Ripoll Ripoll
- Elsa Ripoll Miret
Presidente
Secretario
- Angel Ripoll Miret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 21 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-17
Empresa: ANGEL RIPOLL SA
Consejero Delegado
- Angel Ripoll Miret
Consejero
- Angel Ripoll Miret
- Angel Ripoll Ripoll
- Elsa Ripoll Miret
Presidente
Secretario
- Angel Ripoll Miret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 20 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
Empresa: ANGEL RIPOLL SA
Consejero Delegado
- Angel Ripoll Miret
Consejero
- Angel Ripoll Miret
- Angel Ripoll Ripoll
- Elsa Ripoll Miret
Presidente
Secretario
- Angel Ripoll Miret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 20 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-17
Empresa: ANGEL RIPOLL SA
Consejero Delegado
- Angel Ripoll Miret
Consejero
- Angel Ripoll Miret
- Angel Ripoll Ripoll
- Elsa Ripoll Miret
Presidente
Secretario
- Angel Ripoll Miret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 165, S 8, H GI 5958, I/A 19 (23/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-17
Información de ANGEL RIPOLL MIRET
Mostramos los datos de ANGEL RIPOLL MIRET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL RIPOLL MIRET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos