ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Magallanes, 3
Código Postal 13420
Municipio Malagón
Provincia Ciudad Real
Razón Social ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL
CIF B13012547
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Página Web www.mazalmendra.com
Nombres Anteriores
- ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Toribio Pablo Angel
VINCULACIONES DE ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balmaseda Tapiador Maria Teresa | Consejero | 21/08/2012 | 18/02/2013 |
Balmaseda Tapiador Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 25/10/2010 | 18/02/2013 |
Bolaños Gomez Juan Angel | Consejero | 21/08/2012 | 18/02/2013 |
Bolaños Gomez Juan Angel | Apoderado Mancomunado | 25/10/2010 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles | Vicesecret. | 20/07/2010 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles | Consejero Delegado Solidario | 20/07/2010 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles | Consejero | 20/07/2010 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles Alfonsa | Consejero Delegado Solidario | 21/08/2012 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles Alfonsa | Vicesecret. | 21/08/2012 | 18/02/2013 |
Fernandez Toribio Maria De Los Angeles Alfonsa | Consejero | 21/08/2012 | 18/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 61, S 8, H CR 1768, I/A 14 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 61, S 8, H CR 1768, I/A 14 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 59, S 8, H CR 1768, I/A 13 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 59, S 8, H CR 1768, I/A 13 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
- Denominación y forma adoptada: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 59, S 8, H CR 1768, I/A 13 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 524 , F 59, S 8, H CR 1768, I/A 12 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 9, S 8, H CR 1768, I/A 11 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-13
Empresa: ANGEL FERNANDEZ PEÑA SA
- modificados los artículos 22, 9 y 10 de los estatutos sociales, referentes, el primero al consejo de administración ylos dos siguientes a la transmisión de participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 8, S 8, H CR 1768, I/A 10 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-13