ANDELE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda San Francisco, 24
Código Postal 22200
Municipio Sariñena
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANDELE SL
CIF B63463285
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 18/03/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Peña Lain Miguel
VINCULACIONES DE ANDELE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDELE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peña Lain Miguel | Administrador Unico | 23/09/2015 | 03/12/2021 |
Peña Lain Miguel | Liquidador | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
Peña Lain Miguel | Socio Unico | 30/06/2016 | 03/12/2021 |
Barneda Reguant Xavier | Administrador Unico | 17/06/2009 | 23/09/2015 |
Barneda Torras Jose Maria | Administrador Unico | 17/06/2009 |
ACTOS BORME DE ANDELE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 3 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-22
- RONDA SAN FRANCISCO 24 (SARIÑENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 2 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 70, S 8, H HU 12639, I/A 2 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-22
- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE,FISCAL Y JURIDICA,EN REGIMEN DE INTERMEDIACION,QUE QUEDAN RECOGIDOS EN LOS EPIGRAFES DEL CNAE 6920 Y 6910.ASIMISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER SERVICIO DE CONSULTORIA .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 69, S 8, H B 292165, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 69, S 8, H B 292165, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 69, S 8, H B 292165, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08