BARNEDA REGUANT XAVIER
Informe ejecutivo de BARNEDA REGUANT XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BARNEDA REGUANT XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASIES ELS ARCS SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2023 | |
BARNEDA FISCAL & BUSINESS CONFIDANT SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
BARNEDA 2000 SL | Administrador Solidario | 04/11/2020 | |
MANCIA 2003 SL | Administrador Solidario | 02/03/2015 | |
BARNEDA 2000 SL | Administrador Solidario | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE BARNEDA REGUANT XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARNEDA REGUANT XAVIER
Empresa: MASIES ELS ARCS SL
Administrador Mancomunado
- Barneda Reguant Xavier
- Barneda Zahonero Bruna
- Vicaria Barneda Bernat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28087 , F 59, S 8, H B 129964, I/A 4 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Administrador Unico
- Barneda Reguant Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47767 , F 207, S 8, H B 561738, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: BARNEDA 2000 SL
Administrador Solidario
- Barneda Reguant Xavier
- Barneda Torras Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44087 , F 196, S 8, H B 217307, I/A 22 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: ANDELE SL
Administrador Unico
- Barneda Reguant Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 69, S 8, H B 292165, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-08
Empresa: MANCIA 2003 SL
Administrador Solidario
- Barneda Reguant Xavier
- Barneda Torras Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44694 , F 21, S 8, H B 266832, I/A 8 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: BARNEDA 2000 SL
Administrador Solidario
- Barneda Reguant Xavier
- Barneda Torras Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 212, S 8, H T 34419, I/A 8 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-43
Empresa: ANDELE SL
Administrador Unico
- Barneda Reguant Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 69, S 8, H B 292165, I/A 3 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Información de BARNEDA REGUANT XAVIER
Mostramos los datos de BARNEDA REGUANT XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARNEDA REGUANT XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos