AMIATA IMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMIATA IMS SL
CIF B87876926
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/07/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GERISA INVESTMENT SA
VINCULACIONES DE AMIATA IMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMIATA IMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Arranz Beatriz | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 09/06/2021 |
Diez Arranz Beatriz | Representante | 25/09/2018 | 09/06/2021 |
Diez Arranz Beatriz | Representante | 09/06/2021 | 09/06/2021 |
Freire Villanova Ana | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 09/06/2021 |
GERISA INVESTMENT SA | Socio Unico | 23/09/2019 | 09/06/2021 |
INTERTRUST ANCILLARY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 09/06/2021 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 09/06/2021 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2018 | 09/06/2021 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Liquidador Unico | 09/06/2021 | 09/06/2021 |
Rozpide Orbegozo Carmen | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 09/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMIATA IMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Liquidador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 5 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 4, S 8, H M 651146, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 4, S 8, H M 651146, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 4, S 8, H M 651146, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 4, S 8, H M 651146, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28