SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
Informe ejecutivo de SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMIATA IMS SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2018 | 09/06/2021 |
CABLE TV INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 26/10/2012 | 21/01/2016 |
CABLE TV INVESTMENTS SL | Consejero | 26/10/2012 | 21/01/2016 |
CABLE TV INVESTMENTS SL | Liquidador | 21/01/2016 | 21/01/2016 |
CABLE TV INVESTMENTS SL | Apoderado | 02/01/2013 | 21/01/2016 |
MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 08/11/2012 | 11/01/2016 |
MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL | Consejero | 08/11/2012 | 11/01/2016 |
MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL | Apoderado | 08/11/2012 | 11/01/2016 |
MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL | Liquidador | 11/01/2016 | 11/01/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
Empresa: AMIATA IMS SL
Administrador Mancomunado
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 5, S 8, H M 651146, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Empresa: AMIATA IMS SL
Administrador Mancomunado
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36239 , F 4, S 8, H M 651146, I/A 3 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: CABLE TV INVESTMENTS SL
Liquidador
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27373 , F 216, S 8, H M 493303, I/A 20 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: CABLE TV INVESTMENTS SL
Consejero
- DIRETORA CORPORATE SERVICES SA
- Garcia Gassull Rovira Gerard
- Ibañez Alvarez Mariano
- Losada Enriquez Victor Javier
- Martinez David
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27373 , F 216, S 8, H M 493303, I/A 20 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL
Liquidador
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 218, S 8, H M 493096, I/A 20 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL
Consejero
- DIRETORA CORPORATE SERVICES SA
- Garcia Gassull Rovira Gerard
- Ibañez Alvarez Mariano
- Losada Enriquez Victor Javier
- Martinez David
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 218, S 8, H M 493096, I/A 20 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Empresa: CABLE TV INVESTMENTS SL
Apoderado
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27373 , F 216, S 8, H M 493303, I/A 18 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 217, S 8, H M 493096, I/A 18 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: MEXICO MEDIA INVESTMENTS SL
Consejero
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Vicepresidente
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27362 , F 217, S 8, H M 493096, I/A 17 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: CABLE TV INVESTMENTS SL
Consejero
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Vicepresidente
- Sanchez Sarmiento Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27373 , F 215, S 8, H M 493303, I/A 17 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Información de SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN
Mostramos los datos de SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos