AMC CHEMICALS SL - EXTINGUIDA
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social AMC CHEMICALS SL
CIF B41296344
Actividad Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
Página Web www.amcchemical.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AMC CHEMICALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMC CHEMICALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Anaya Francisco Javier | Apoderado | 26/02/2013 | 30/03/2022 |
Perez Anaya Francisco Jose | Apoderado | 30/04/2021 | 30/03/2022 |
Perez Barrera Francisco | Administrador Unico | 20/05/2016 | 30/03/2022 |
Perez Barrera Francisco | Apoderado | 30/03/2022 | |
VERUM AUDITORES SL | Auditor | 24/09/2020 | 04/10/2021 |
ACTOS BORME DE AMC CHEMICALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 202, S 8, H SE 4780, I/A 15 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 202, S 8, H SE 4780, I/A 14 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 202, S 8, H SE 4780, I/A 13 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-41
- Otras modificaciones estatutarias: 28. Administración y Representacion.- DURACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 201, S 8, H SE 4780, I/A 12 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 201, S 8, H SE 4780, I/A 12 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 201, S 8, H SE 4780, I/A 11 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-41