PEREZ BARRERA FRANCISCO
Informe ejecutivo de PEREZ BARRERA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 29
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ BARRERA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANYCHE SL | Socio Unico | 15/12/2022 | |
FREDYDURKE SL | Apoderado | 29/08/2012 | |
ASOCIACION MINERA SA | Apoderado Solidario | 31/05/2012 | |
ASOCIACION MINERA SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2012 | |
MINA ISIDORA SA | Apoderado Solidario | 30/05/2012 | |
MINA ISIDORA SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2012 | |
CARBONES VILORIA SA | Apoderado Solidario | 16/04/2012 | |
CARBONES VILORIA SA | Apoderado Mancomunado | 16/04/2012 | |
PIAB MADRID SA | Apoderado Mancomunado | 08/03/2012 | |
COMBUSTIBLES VILORIA SL | Apoderado Solidario | 08/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ BARRERA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BARRERA FRANCISCO
Empresa: FRANYCHE SL
Socio Único
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5059 , F 184, S 8, H SE 82272, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Empresa: TRICHODEX SL
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7183 , F 102, S 8, H SE 21982, I/A 16 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-41
Empresa: HISPAMARBIOTECH SL
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5226 , F 44, S 8, H SE 85930, I/A 6 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-41
Empresa: AMC CHEMICALS SL
Apoderado
- Perez Anaya Francisco Javier
- Perez Anaya Francisco Jose
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Empresa: AMC CHEMICALS SL
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6633 , F 113, S 8, H SE 4780, I/A 16 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-41
Empresa: TRICHODEX SA
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 154, S 8, H SE 21982, I/A 12 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-41
Empresa: ADIGIO INVESTIGACIONES AIE
Liquidador
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 106, S 8, H TF 63108, I/A 10 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Empresa: ADIGIO INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Liquidador
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 106, S 8, H TF 63108, I/A 10 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Empresa: ADIGIO INVESTIGACIONES AIE
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637 , F 105, S 8, H TF 63108, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-38
Empresa: HISPAMARBIOTECH SL
Administrador Unico
- Perez Barrera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5226 , F 44, S 8, H SE 85930, I/A 4 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-41
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ BARRERA FRANCISCO
Mostramos los datos de PEREZ BARRERA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BARRERA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos