AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Uruguai, 14
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
CIF B64484025
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Gatta | Apoderado | 05/01/2010 | 23/02/2018 |
Francesca Gatta | Consejero | 05/01/2010 | 23/02/2018 |
Francesca Gatta | Consejero Delegado | 05/01/2010 | 23/02/2018 |
Jyothi Ilaria Antipode | Consejero | 23/02/2018 | |
Marcet Maurette Lourdes | Liquidador | 23/02/2018 | 23/02/2018 |
Marcet Maurette Lourdes | Secretario No Consejero | 23/02/2018 | |
Roberto Mainardi | Consejero | 23/02/2018 | |
Rosa Maccio | Presidente | 23/02/2018 | |
Rosa Maccio | Consejero | 23/02/2018 | |
Antonio Gatta | Consejero | 05/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 1, S 8, H B 344750, I/A 7 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 1, S 8, H B 344750, I/A 7 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 1, S 8, H B 344750, I/A 7 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39416 , F 206, S 8, H B 344750, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39416 , F 206, S 8, H B 344750, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39416 , F 206, S 8, H B 344750, I/A 6 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08