FRANCESCA GATTA
Informe ejecutivo de FRANCESCA GATTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCESCA GATTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL | Consejero | 05/01/2010 | 23/02/2018 |
AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL | Consejero Delegado | 05/01/2010 | 23/02/2018 |
MARMAT COMERCIO INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 17/02/2015 | |
MARMAT COMERCIO INTERNACIONAL SL | Liquidador | 17/02/2015 | 17/02/2015 |
VINCULACIONES DE FRANCESCA GATTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESCA GATTA
Empresa: AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Francesca Gatta
Consejero
- Francesca Gatta
- Jyothi Ilaria Antipode
- Roberto Mainardi
- Rosa Maccio
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41628 , F 1, S 8, H B 344750, I/A 7 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: MARMAT COMERCIO INTERNACIONAL SL
Liquidador
- Francesca Gatta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35974 , F 97, S 8, H B 273231, I/A 4 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Empresa: MARMAT COMERCIO INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Francesca Gatta
- Vaamonde Villa Maria Estrella
Liquidador
- Francesca Gatta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35974 , F 97, S 8, H B 273231, I/A 4 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Empresa: AMBRA GATTA Y ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Francesca Gatta
Consejero
- Francesca Gatta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39416 , F 206, S 8, H B 344750, I/A 5 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Información de FRANCESCA GATTA
Mostramos los datos de FRANCESCA GATTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESCA GATTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos