AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Cumbre del Sol-Kalmias, 80
Código Postal 03726
Municipio Benitachell/El Poble Nou de Benitatxell
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
CIF B54470562
Capital Social 1520000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/12/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Schmidt Siegmar Theodor
VINCULACIONES DE AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Schmidt Birgit | Administrador Solidario | 28/05/2019 | 15/10/2020 |
Schmidt Siegmar Theodor | Socio Unico | 06/07/2020 | 15/10/2020 |
Schmidt Siegmar Theodor | Liquidador | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
Schmidt Siegmar Theodor | Administrador Solidario | 28/05/2019 | 15/10/2020 |
Triton Beteiligungs Gmbh | Socio Unico | 28/10/2019 | 06/07/2020 |
Schmidt Siegmar Theodor | Socio Unico | 26/01/2017 | 28/10/2019 |
Schmidt Siegmar Theodor | Administrador Unico | 26/01/2010 | 28/05/2019 |
Top Global Investements Gmbh | Socio Unico | 09/12/2015 | 26/01/2017 |
Schmidt Siegmar Theodor | Socio Unico | 26/01/2010 | 09/12/2015 |
ACTOS BORME DE AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.520.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 7 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 6 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 5 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-03
- URB CUMBRE DEL SOL - KALMIAS K-80 (BENITACHELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-03