SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
Informe ejecutivo de SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 06/07/2020 | 15/10/2020 |
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Liquidador | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 28/05/2019 | 15/10/2020 |
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 26/01/2017 | 28/10/2019 |
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/01/2010 | 28/05/2019 |
AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 26/01/2010 | 09/12/2015 |
VINCULACIONES DE SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Liquidador
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Schmidt Birgit
- Schmidt Siegmar Theodor
Liquidador
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Nuevo Socio Único
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 117, S 8, H A 119906, I/A 6 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Schmidt Birgit
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 4 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Nuevo Socio Único
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 116, S 8, H A 119906, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 115, S 8, H A 119906, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-03
Empresa: AMAZONIA GESTOR DE INVERSIONES SL
Socio Único
- Schmidt Siegmar Theodor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 115, S 8, H A 119906, I/A 1 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-03
Información de SCHMIDT SIEGMAR THEODOR
Mostramos los datos de SCHMIDT SIEGMAR THEODOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SCHMIDT SIEGMAR THEODOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos