ALTALL SL
Provincia Valencia
Razón Social ALTALL SL
CIF B46086971
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- ALTALL SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Peiro Camaro Rodriguez Antonio
ORGANIGRAMA DE ALTALL SL
VINCULACIONES DE ALTALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTALL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peiro Camaro Rodriguez Antonio | Presidente | 16/08/2016 | |
Peiro Camaro Rodriguez Luisa Ana | Consejero | 29/07/2010 |
ACTOS BORME DE ALTALL SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 172, S 8, H V 16382, I/A 13 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 172, S 8, H V 16382, I/A 13 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-46
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 172, S 8, H V 16382, I/A 10 M (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-46
- Por error no se enviaron los ceses del órgano de administración de ALTALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 173, S 8, H V 16382, I/A 11 (06/11/2006)
CVE: BORME-A-2010-204-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 173, S 8, H V 16382, I/A 11 (06/11/2006)
CVE: BORME-A-2010-204-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
Empresa: ALTALL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 173, S 8, H V 16382, I/A 12 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-46
Empresa: ALTALL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 173, S 8, H V 16382, I/A 12 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-46
Empresa: ALTALL SA
- Denominación y forma adoptada: ALTALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893, L 1205, F 173, S 8, H V 16382, I/A 12 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-46