CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Mas Fuster, 87
Código Postal 08197
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL
CIF B65797912
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/05/2012
Nombres Anteriores
- ALPENBLICK SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Albaladejo Pedro | Liquidador | 12/12/2017 | 12/12/2017 |
Martinez Albaladejo Pedro Manuel | Administrador Unico | 25/05/2016 | 12/12/2017 |
Lobelle Beszeda Maria Carmen | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 25/05/2016 |
Martinez Albaladejo Pedro Manuel | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 25/05/2016 |
ACTOS BORME DE CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Empresa: ALPENBLICK SL
- CAPITAL INVESTMENT PERFORMANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: ALPENBLICK SL
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: PEDRO MANUEL MARTINEZ ALBALADEJO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: ALPENBLICK SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: ALPENBLICK SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 174, S 8, H B 426476, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: ALPENBLICK SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 170, S 8, H B 426476, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: ALPENBLICK SL
Dirección:AV MAS FUSTER, NUMERO 87, VALLDOREIX (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:03/05/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS,PROMOCION Y CONSTRUCCION SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,SU REHABILITACION,VENTA O ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 170, S 8, H B 426476, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08