HEREDEROS DE ALLENDE SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social HEREDEROS DE ALLENDE SL
CIF B48631832
Capital Social 51575.94 Euros
Nombres Anteriores
- ALONSO-ALLENDE ALLENDE SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HEREDEROS DE ALLENDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEREDEROS DE ALLENDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aburto Laiseca Eduardo | Apoderado | 06/06/2013 | 24/01/2017 |
Aburto Laiseca Eduardo | Administrador Unico | 19/02/2015 | 24/01/2017 |
Aburto Laiseca Eduardo | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Elejoste Barreiro Kepa Joseba | Apoderado | 06/06/2013 | 24/01/2017 |
Jometon Cuevas Jose Antonio | Administrador Unico | 19/02/2015 |
ACTOS BORME DE HEREDEROS DE ALLENDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 222, S 8, H BI 11342,B , I/ 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 222, S 8, H BI 11342,B , I/ 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 222, S 8, H BI 11342,B , I/ 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 222, S 8, H BI 11342,B , I/ 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-48
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Convocatoria de Juntas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 220, S 8, H BI 11342,B , I/ 8 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Capital Anterior: | 357.064,20 | Euros |
Disminución de capital | 305.488,26 | Euros |
Capital Actual: | 51.575,94 | Euros |
Porcentaje: | 85,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 220, S 8, H BI 11342,B , I/ 8 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 220, S 8, H BI 11342,B , I/ 8 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 220, S 8, H BI 11342,B , I/ 8 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 220, S 8, H BI 11342,B , I/ 7 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-48
Empresa: ALONSO-ALLENDE ALLENDE SL
- Sociedades absorbidas: ALLENDE GARCIA BAXTER SL
- Sociedades absorbidas: LAISECA ALLENDE SL
- Sociedades absorbidas: VILLACAMPA ALLENDE SL
- Sociedades absorbidas: ALLENDE MAIZ SL
- Sociedades absorbidas: ALLENDE ISASI SL
- Sociedades absorbidas: ALLENDE OCHARAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 196, S 8, H BI 11342,B , I/ 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-48