ALMENDRAS SOCOVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Majadar, S/N
Código Postal 02435
Municipio Socovos
Provincia Albacete
Razón Social ALMENDRAS SOCOVOS SL
CIF B02027712
Capital Social 230000.0 Euros
Actividad Actividades de preparación posterior a la cosecha
Nombres Anteriores
- ALMENDRAS SOCOVOS SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Blazquez Juan
VINCULACIONES DE ALMENDRAS SOCOVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMENDRAS SOCOVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Blazquez Juan | Socio Unico | 25/05/2010 | 19/12/2023 |
Martinez Hervas Maria De Los Reyes | Liquidador | 07/08/2019 | 19/12/2023 |
Martinez Blazquez Juan | Liquidador | 04/11/2013 | 07/08/2019 |
Martinez Blazquez Juan | Administrador Unico | 23/09/2009 | 04/11/2013 |
ACTOS BORME DE ALMENDRAS SOCOVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 11 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 11 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 10 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 10 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 8 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-02