MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENDRAS SOCOVOS SA | Administrador Unico | 23/09/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SL
Liquidador
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 10 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-02
Empresa: HEYEONVALL SL
Liquidador
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 1282, F 64, S 8, H CS 39535, I/A 2 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-12
Empresa: HEYEONVALL SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 1282, F 64, S 8, H CS 39535, I/A 2 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-12
Empresa: HEYEONVALL SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 1282, F 63, S 8, H CS 39535, I/A 1 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-12
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SL
Liquidador
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-02
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-02
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SL
Socio Único
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896, L 660, F 83, S 8, H AB 4796, I/A 8 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-02
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SA
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 171, S 8, H AB 4796, I/A 6 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-02
Empresa: ALMENDRAS SOCOVOS SL
Administrador Unico
- Martinez Blazquez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438, L 202, F 146, S 8, H AB 4796, I/A 5 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-02
Información de MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN
Mostramos los datos de MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos