ALMALU ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Severo Ochoa, 7
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMALU ASESORES SL
CIF B86384948
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 24/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALMALU ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMALU ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Lopesino Carlos | Apoderado | 22/02/2012 | 21/11/2022 |
Tellez Gomez Maria Jesus | Administrador Unico | 22/02/2012 | 21/11/2022 |
Tellez Gomez Maria Jesus | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
Carro Sans Beatriz | Socio Unico | 13/02/2012 | 22/02/2012 |
Carro Sans Beatriz | Administrador Unico | 13/02/2012 | 22/02/2012 |
ACTOS BORME DE ALMALU ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 3 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
- C/ SEVERO OCHOA, NUMERO 7, BLOQUE 3, 3º-C (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28