MARTINEZ LOPESINO CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ LOPESINO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ LOPESINO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC SA | Secretario | 27/07/2022 | |
ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC SA | Apoderado Solidario | 27/07/2022 | |
ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC SA | Consejero | 27/07/2022 | |
ONE TO ONE CORPORATE FINANCE SL | Apoderado | 08/04/2022 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ LOPESINO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ LOPESINO CARLOS
Empresa: ALMALU ASESORES SL
Apoderado
- Martinez Lopesino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 196, S 8, H M 531852, I/A 4 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: ONE TO ONE ASSET MANAGEMENT SGEIC SA
Apoderado Solidario
- Martinez Lopesino Carlos
- Quemada Clariana Enrique
Consejero Delegado
Consejero
- Cuesta Diego Juan
- Martinez Lopesino Carlos
- Quemada Clariana Enrique
Presidente
Secretario
- Martinez Lopesino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43873 , F 61, S 8, H M 774195, I/A 1 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: ONE TO ONE CORPORATE FINANCE SL
Apoderado
- Martinez Lopesino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20128 , F 40, S 8, H M 355380, I/A 10 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: ALMALU ASESORES SL
Apoderado
- Martinez Lopesino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29552 , F 194, S 8, H M 531852, I/A 3 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Información de MARTINEZ LOPESINO CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ LOPESINO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ LOPESINO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos