ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua A Caleira, 18
Código Postal 36210
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
CIF B27739523
Capital Social 15500.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Dominguez Jose Carlos | Apoderado | 19/04/2011 | 05/03/2012 |
Alonso Dominguez Jose Carlos | Liquidador | 05/03/2012 | 05/03/2012 |
Cerviño Rodriguez Rodrigo | Apoderado | 14/05/2010 | 05/03/2012 |
Mendivil Rivas Graciela Maria | Administrador Unico | 04/04/2011 | 05/03/2012 |
Rodriguez Martinez Maria Pilar | Administrador Unico | 14/05/2010 | 04/04/2011 |
ACTOS BORME DE ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 4 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-36
- C/ CALEIRA 18 (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. DOMICILIO Y NACIONALIDAD. El domicilio social se fija en Vigo, Pontevedra, Calle Barcelona, número 39. C.P. 36.203. El Organo de administración será competente para el traslado del domicilio social dentro de la misma población, así como para la creación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36