RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERCIANA DE ALQUILER Y COMPRAVENTA SL | Socio Unico | 25/07/2014 | |
BERCIANA DE ALQUILER Y COMPRAVENTA SL | Administrador Unico | 25/07/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
Administrador Unico
- Rodriguez Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 206, S 8, H LE 22987, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-24
Socio Único
- Rodriguez Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1277 , F 206, S 8, H LE 22987, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-24
Empresa: RESTAURACIONES FEVIC SL
Administrador Unico
- Rodriguez Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23598 , F 79, S 8, H M 423417, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Empresa: ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
Administrador Unico
- Rodriguez Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 78, S 8, H PO 49588, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-36
Empresa: ALMA ZEN ALIMENTACION ECOLOGICA SLL
Administrador Unico
- Rodriguez Martinez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629, L 3629, F 75, S 8, H PO 49588, I/A 1 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-36
Información de RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos