ABICON WINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sitges, 55
Código Postal 08800
Municipio Vilanova i la Geltrú
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABICON WINES SL
CIF B65235566
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/12/2009
Nombres Anteriores
- ALLA DALT CONSULTING SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ABICON WINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABICON WINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guevara Sendra Antoni Maria | Liquidador | 28/06/2021 | 28/06/2021 |
Guevara Sendra Antoni Maria | Administrador Solidario | 27/02/2014 | 28/06/2021 |
Guevara Sendra Antoni Maria | Apoderado | 19/08/2011 | 28/06/2021 |
Guevara Sendra Josep Oriol | Administrador Solidario | 27/02/2014 | 28/06/2021 |
Guevara Sendra Josep Oriol | Administrador Unico | 01/08/2011 | 27/02/2014 |
Guevara Sendra Maria Assumpta | Administrador Unico | 13/01/2010 | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE ABICON WINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 6 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 5 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 5 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 133, S 8, H B 391674, I/A 5 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
- CL SITGES NUM.55 A (VILANOVA I LA GELTRU)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 132, S 8, H B 391674, I/A 4 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 132, S 8, H B 391674, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Empresa: ALLA DALT CONSULTING SL
- ABICON WINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41640 , F 131, S 8, H B 391674, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08