ALL 4 GLASSES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ribera, 5
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALL 4 GLASSES SL
CIF B88380951
Capital Social 15000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/04/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALL 4 GLASSES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALL 4 GLASSES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Benito Hernandez Irene | Administrador Unico | 11/11/2020 | 20/12/2022 |
De Benito Hernandez Irene | Liquidador | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
De Benito Hernandez Irene | Administrador Solidario | 21/05/2019 | 11/11/2020 |
Donate Gomez Jose | Administrador Solidario | 21/05/2019 | 11/11/2020 |
ACTOS BORME DE ALL 4 GLASSES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 12, S 8, H M 696422, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 12, S 8, H M 696422, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 12, S 8, H M 696422, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 10, S 8, H M 696422, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Dirección:C/ JOSE RIVERA 5-7 2º 1 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:24/04/19
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION, COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAL OPTICO APARATOS, MOBILIARIO Y ENSERES PARA INSTALACIONES DEDICADAS A LA OPTICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 10, S 8, H M 696422, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28