DE BENITO HERNANDEZ IRENE
Informe ejecutivo de DE BENITO HERNANDEZ IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE BENITO HERNANDEZ IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAV & ESBAIN SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2022 | |
PRADOHENAR SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 12/11/2020 | |
PRADOHENAR SERVICIOS SL | Apoderado | 30/07/2018 | |
SERVICIOS DE ASESORIA VIAL SL | Administrador Solidario | 22/02/2016 | |
SERVICIOS DE ASESORIA VIAL SL | Apoderado | 10/11/2011 |
VINCULACIONES DE DE BENITO HERNANDEZ IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BENITO HERNANDEZ IRENE
Empresa: ALL 4 GLASSES SL
Liquidador
- De Benito Hernandez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: ALL 4 GLASSES SL
Administrador Unico
- De Benito Hernandez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 13, S 8, H M 696422, I/A 3 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: SAV & ESBAIN SL
Administrador Mancomunado
- De Benito Hernandez Irene
- De Benito Hernandez Sergio
- Santisteban Galvez Faustino
- Santisteban Porras Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43620 , F 177, S 8, H M 770060, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: PRADOHENAR SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- De Benito Hernandez Irene
- De Benito Hernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 199, S 8, H M 673836, I/A 4 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: ALL 4 GLASSES SL
Administrador Unico
- De Benito Hernandez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 12, S 8, H M 696422, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: ALL 4 GLASSES SL
Administrador Solidario
- De Benito Hernandez Irene
- Donate Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 12, S 8, H M 696422, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: ALL 4 GLASSES SL
Administrador Solidario
- De Benito Hernandez Irene
- Donate Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 10, S 8, H M 696422, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: PRADOHENAR SERVICIOS SL
Apoderado
- De Benito Hernandez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37830 , F 83, S 8, H M 673836, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: SERVICIOS DE ASESORIA VIAL SL
Administrador Solidario
- De Benito Hernandez Irene
- De Benito Hernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 61, S 8, H M 44272, I/A 7 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Empresa: SERVICIOS DE ASESORIA VIAL SL
Administrador Unico
- De Benito Hernandez Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 61, S 8, H M 44272, I/A 7 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
VER MAS ACTOS
Información de DE BENITO HERNANDEZ IRENE
Mostramos los datos de DE BENITO HERNANDEZ IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BENITO HERNANDEZ IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos