ALJUB 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Severo Ochoa, 42
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALJUB 2000 SL
CIF B12745592
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALJUB 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALJUB 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corredera Melero Isabel | Apoderado | 13/06/2013 | 05/07/2018 |
Zorrilla Gascon Miguel Angel | Administrador Unico | 18/06/2012 | 05/07/2018 |
Zorrilla Gascon Miguel Angel | Liquidador | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
Zorrilla Gascon Antonio | Administrador Unico | 17/02/2011 | 18/06/2012 |
Zorrilla Gascon Miguel Angel | Administrador Unico | 07/02/2011 | 17/02/2011 |
Corredera Melero Isabel | Administrador Unico | 07/02/2011 |
ACTOS BORME DE ALJUB 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/ANOTA3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H CS 28138 (19/06/2017)
CVE: BORME-B-2018-4-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A NOTA (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 8 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-12