ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOCAS GESTION Y ASESORAMIENTO EN LA CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 25/11/2016 |
VINCULACIONES DE ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
Empresa: ALJUB 2000 SL
Liquidador
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Empresa: ALJUB 2000 SL
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 9 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-12
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 896, F 66, S 8, H CS 25717, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-12
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 896, F 66, S 8, H CS 25717, I/A 8 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-12
Empresa: ALJUB 2000 SL
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-12
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333, L 896, F 66, S 8, H CS 25717, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-12
Empresa: ALJUB 2000 SL
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 6 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-12
Empresa: ALJUB 2000 SL
Administrador Unico
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413, L 975, F 38, S 8, H CS 28138, I/A 5 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-12
Empresa: GRANPA SOLAR SL
Liquidador
- Zorrilla Gascon Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431, L 993, F 94, S 8, H CS 28755, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Información de ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZORRILLA GASCON MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos